Frivillighetsregisternemnda
Denne siden viser opplysninger om utvalget "Frivillighetsregisternemnda" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.
Faste utvalgsopplysninger
Navn: Frivillighetsregisternemnda
Utvalgsnummer: 484
Opprettelsesår: 2009
Tilhørende departement: Kultur- og kirkedepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Utvalg periode: f.o.m 2004
År | Departement | Ant. medl. | Ant. vara. | Ant. møter | Utgifter | Utgiftsdekning |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Kultur- og kirkedepartementet | |||||
2009 | Kultur- og kirkedepartementet | |||||
2010 | Kulturdepartementet | |||||
2011 | Kulturdepartementet | |||||
2012 | Kulturdepartementet | |||||
2013 | Kulturdepartementet | |||||
2014 | Kulturdepartementet | |||||
2015 | Kulturdepartementet | |||||
2016 | Kulturdepartementet | |||||
2017 | Kulturdepartementet | |||||
2018 | Kulturdepartementet | |||||
2019 | Kulturdepartementet | |||||
2020 | Kulturdepartementet | |||||
2021 | Kulturdepartementet |
År | Verv | Navn | Kjønn | Kommune | Stilling | Oppnevningsmåte | Fra dato | Til dato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Eystein Gjelsvik | 1 | 0 | økonomisk rådgiver | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2009 | Arnt Johaness Holte | 1 | 0 | ass. generalsekretær | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2009 | Birgitte Brekke | 2 | 0 | generalsekretær | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2009 | Nils Holm | 1 | 0 | kommunaldirektør | 01.01.2009 | 01.01.2013 | ||
2009 | Bernard Enjolras | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2009 | Ida Sletsjøe | 2 | 0 | fullmektig | 01.01.2009 | 31.03.2013 | ||
2009 | Anniken Rygg | 2 | 0 | prosjektleder | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2009 | Marianne Vollan | 2 | 0 | direktør | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2009 | Kristin Strømsnes | 2 | 0 | professor | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2009 | Stian Slotterøy Johnsen | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2009 | Ida Marie Holmin | 2 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2009 | Ivar Eimhjellen | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2009 | Karl Henrik Sivesind | 1 | 0 | forsker I | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2009 | Ingjald Sørhøy | 1 | 6870 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2009 | Audgunn Syse | 2 | 8550 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2009 | Anne-Berit Sandvin | 2 | 13940 | leder | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2009 | Åse Gustavsen | 2 | 17940 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2009 | Erling Sivertsen | 1 | 50090 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2010 | Ivar Eimhjellen | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2010 | Karl Henrik Sivesind | 1 | 0 | forsker I | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2010 | Nils Holm | 1 | 0 | kommunaldirektør | 01.01.2009 | 01.01.2013 | ||
2010 | Anniken Rygg | 2 | 0 | prosjektleder | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2010 | Stian Slotterøy Johnsen | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2010 | Marianne Vollan | 2 | 0 | direktør | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2010 | Eystein Gjelsvik | 1 | 0 | økonomisk rådgiver | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2010 | Arnt Johaness Holte | 1 | 0 | ass. generalsekretær | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2010 | Ida Marie Holmin | 2 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2010 | Kristin Strømsnes | 2 | 0 | professor | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2010 | Ida Sletsjøe | 2 | 0 | fullmektig | 01.01.2009 | 31.03.2013 | ||
2010 | Birgitte Brekke | 2 | 0 | generalsekretær | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2010 | Bernard Enjolras | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2010 | Ingjald Sørhøy | 1 | 6870 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2010 | Audgunn Syse | 2 | 8550 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2010 | Anne-Berit Sandvin | 2 | 13940 | leder | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2010 | Åse Gustavsen | 2 | 17940 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2010 | Erling Sivertsen | 1 | 50090 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2011 | Eystein Gjelsvik | 1 | 0 | økonomisk rådgiver | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2011 | Nils Holm | 1 | 0 | kommunaldirektør | 01.01.2009 | 01.01.2013 | ||
2011 | Birgitte Brekke | 2 | 0 | generalsekretær | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2011 | Karl Henrik Sivesind | 1 | 0 | forsker I | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2011 | Marianne Vollan | 2 | 0 | direktør | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2011 | Ida Sletsjøe | 2 | 0 | fullmektig | 01.01.2009 | 31.03.2013 | ||
2011 | Stian Slotterøy Johnsen | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2011 | Kristin Strømsnes | 2 | 0 | professor | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2011 | Bernard Enjolras | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2011 | Anniken Rygg | 2 | 0 | prosjektleder | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2011 | Ida Marie Holmin | 2 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2011 | Arnt Johaness Holte | 1 | 0 | ass. generalsekretær | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2011 | Ivar Eimhjellen | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2011 | Ingjald Sørhøy | 1 | 6870 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2011 | Audgunn Syse | 2 | 8550 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2011 | Anne-Berit Sandvin | 2 | 13940 | leder | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2011 | Åse Gustavsen | 2 | 17940 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2011 | Erling Sivertsen | 1 | 50090 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2012 | Eystein Gjelsvik | 1 | 0 | økonomisk rådgiver | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2012 | Stian Slotterøy Johnsen | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2012 | Anniken Rygg | 2 | 0 | prosjektleder | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2012 | Birgitte Brekke | 2 | 0 | generalsekretær | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2012 | Bernard Enjolras | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2012 | Ida Sletsjøe | 2 | 0 | fullmektig | 01.01.2009 | 31.03.2013 | ||
2012 | Marianne Vollan | 2 | 0 | direktør | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2012 | Kristin Strømsnes | 2 | 0 | professor | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2012 | Ivar Eimhjellen | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2012 | Arnt Johaness Holte | 1 | 0 | ass. generalsekretær | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2012 | Karl Henrik Sivesind | 1 | 0 | forsker I | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2012 | Ida Marie Holmin | 2 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2012 | Nils Holm | 1 | 0 | kommunaldirektør | 01.01.2009 | 01.01.2013 | ||
2012 | Elisabeth Wittemann | 2 | 2760 | dommer | 01.01.2012 | 31.12.2020 | ||
2012 | Ingjald Sørhøy | 1 | 6870 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2012 | Audgunn Syse | 2 | 8550 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2012 | Anne-Berit Sandvin | 2 | 13940 | leder | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2012 | Åse Gustavsen | 2 | 17940 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2012 | Erling Sivertsen | 1 | 50090 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2013 | Stian Slotterøy Johnsen | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2013 | Marianne Vollan | 2 | 0 | direktør | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2013 | Nils Holm | 1 | 0 | kommunaldirektør | 01.01.2009 | 01.01.2013 | ||
2013 | Arnt Johaness Holte | 1 | 0 | ass. generalsekretær | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2013 | Karl Henrik Sivesind | 1 | 0 | forsker I | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2013 | Ida Sletsjøe | 2 | 0 | fullmektig | 01.01.2009 | 31.03.2013 | ||
2013 | Anniken Rygg | 2 | 0 | prosjektleder | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2013 | Ivar Eimhjellen | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2013 | Bernard Enjolras | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2013 | Birgitte Brekke | 2 | 0 | generalsekretær | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2013 | Ida Marie Holmin | 2 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2013 | Eystein Gjelsvik | 1 | 0 | økonomisk rådgiver | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2013 | Kristin Strømsnes | 2 | 0 | professor | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2013 | Elisabeth Wittemann | 2 | 2760 | dommer | 01.01.2012 | 31.12.2020 | ||
2013 | Ingjald Sørhøy | 1 | 6870 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2013 | Audgunn Syse | 2 | 8550 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2013 | Anne-Berit Sandvin | 2 | 13940 | leder | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2013 | Åse Gustavsen | 2 | 17940 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2013 | Erling Sivertsen | 1 | 50090 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2013 | Bård Eikeset | 1 | 68090 | jurist | 01.01.2013 | 31.12.2020 | ||
2014 | Arnt Johaness Holte | 1 | 0 | ass. generalsekretær | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2014 | Anniken Rygg | 2 | 0 | prosjektleder | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2014 | Marianne Vollan | 2 | 0 | direktør | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2014 | Bernard Enjolras | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2014 | Stian Slotterøy Johnsen | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2014 | Eystein Gjelsvik | 1 | 0 | økonomisk rådgiver | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2014 | Ivar Eimhjellen | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2014 | Ida Marie Holmin | 2 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2014 | Kristin Strømsnes | 2 | 0 | professor | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2014 | Birgitte Brekke | 2 | 0 | generalsekretær | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2014 | Karl Henrik Sivesind | 1 | 0 | forsker I | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2014 | Elisabeth Wittemann | 2 | 2760 | dommer | 01.01.2012 | 31.12.2020 | ||
2014 | Ingjald Sørhøy | 1 | 6870 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2014 | Audgunn Syse | 2 | 8550 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2014 | Anne-Berit Sandvin | 2 | 13940 | leder | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2014 | Åse Gustavsen | 2 | 17940 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2014 | Erling Sivertsen | 1 | 50090 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2014 | Bård Eikeset | 1 | 68090 | jurist | 01.01.2013 | 31.12.2020 | ||
2015 | Anniken Rygg | 2 | 0 | prosjektleder | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2015 | Birgitte Brekke | 2 | 0 | generalsekretær | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2015 | Ida Marie Holmin | 2 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2015 | Bernard Enjolras | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2015 | Stian Slotterøy Johnsen | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2015 | Eystein Gjelsvik | 1 | 0 | økonomisk rådgiver | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2015 | Ivar Eimhjellen | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2015 | Karl Henrik Sivesind | 1 | 0 | forsker I | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2015 | Marianne Vollan | 2 | 0 | direktør | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2015 | Arnt Johaness Holte | 1 | 0 | ass. generalsekretær | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2015 | Kristin Strømsnes | 2 | 0 | professor | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2015 | Elisabeth Wittemann | 2 | 2760 | dommer | 01.01.2012 | 31.12.2020 | ||
2015 | Ingjald Sørhøy | 1 | 6870 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2015 | Audgunn Syse | 2 | 8550 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2015 | Anne-Berit Sandvin | 2 | 13940 | leder | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2015 | Åse Gustavsen | 2 | 17940 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2015 | Erling Sivertsen | 1 | 50090 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2015 | Bård Eikeset | 1 | 68090 | jurist | 01.01.2013 | 31.12.2020 | ||
2016 | Bernard Enjolras | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2016 | Karl Henrik Sivesind | 1 | 0 | forsker I | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2016 | Ida Marie Holmin | 2 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2016 | Eystein Gjelsvik | 1 | 0 | økonomisk rådgiver | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2016 | Anniken Rygg | 2 | 0 | prosjektleder | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2016 | Kristin Strømsnes | 2 | 0 | professor | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2016 | Arnt Johaness Holte | 1 | 0 | ass. generalsekretær | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2016 | Birgitte Brekke | 2 | 0 | generalsekretær | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2016 | Stian Slotterøy Johnsen | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2016 | Ivar Eimhjellen | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2016 | Marianne Vollan | 2 | 0 | direktør | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2016 | Elisabeth Wittemann | 2 | 2760 | dommer | 01.01.2012 | 31.12.2020 | ||
2016 | Ingjald Sørhøy | 1 | 6870 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2016 | Audgunn Syse | 2 | 8550 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2016 | Anne-Berit Sandvin | 2 | 13940 | leder | 01.01.2009 | 31.12.2016 | ||
2016 | Åse Gustavsen | 2 | 17940 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2016 | Erling Sivertsen | 1 | 50090 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2016 | Bård Eikeset | 1 | 68090 | jurist | 01.01.2013 | 31.12.2020 | ||
2017 | Ivar Eimhjellen | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2017 | Ida Marie Holmin | 2 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2017 | Bernard Enjolras | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2017 | Stian Slotterøy Johnsen | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2017 | Elisabeth Wittemann | 2 | 2760 | dommer | 01.01.2012 | 31.12.2020 | ||
2017 | Ingjald Sørhøy | 1 | 6870 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2017 | Audgunn Syse | 2 | 8550 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2017 | Åse Gustavsen | 2 | 17940 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2017 | Erling Sivertsen | 1 | 50090 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2017 | Bård Eikeset | 1 | 68090 | jurist | 01.01.2013 | 31.12.2020 | ||
2018 | Ivar Eimhjellen | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2018 | Stian Slotterøy Johnsen | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2018 | Bernard Enjolras | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2018 | Ida Marie Holmin | 2 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2018 | Elisabeth Wittemann | 2 | 2760 | dommer | 01.01.2012 | 31.12.2020 | ||
2018 | Ingjald Sørhøy | 1 | 6870 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2018 | Audgunn Syse | 2 | 8550 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2018 | Åse Gustavsen | 2 | 17940 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2018 | Erling Sivertsen | 1 | 50090 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2018 | Bård Eikeset | 1 | 68090 | jurist | 01.01.2013 | 31.12.2020 | ||
2019 | Ivar Eimhjellen | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2019 | Ida Marie Holmin | 2 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2019 | Stian Slotterøy Johnsen | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2019 | Bernard Enjolras | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2019 | Elisabeth Wittemann | 2 | 2760 | dommer | 01.01.2012 | 31.12.2020 | ||
2019 | Ingjald Sørhøy | 1 | 6870 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2019 | Audgunn Syse | 2 | 8550 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2019 | Åse Gustavsen | 2 | 17940 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2019 | Erling Sivertsen | 1 | 50090 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2019 | Bård Eikeset | 1 | 68090 | jurist | 01.01.2013 | 31.12.2020 | ||
2020 | Bernard Enjolras | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2020 | Ivar Eimhjellen | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2020 | Ida Marie Holmin | 2 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2020 | Stian Slotterøy Johnsen | 1 | 0 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2020 | Elisabeth Wittemann | 2 | 2760 | dommer | 01.01.2012 | 31.12.2020 | ||
2020 | Ingjald Sørhøy | 1 | 6870 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2020 | Audgunn Syse | 2 | 8550 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2020 | Åse Gustavsen | 2 | 17940 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2020 | Erling Sivertsen | 1 | 50090 | 01.01.2009 | 31.12.2020 | |||
2020 | Bård Eikeset | 1 | 68090 | jurist | 01.01.2013 | 31.12.2020 |